Federale minister van Financiën
De federale minister van Financiën zit het federale ministerie van Financiën (BMF, ook het federale ministerie van Financiën) voor. De kerntaak van de federale minister van Financiën is het vormgeven van het financiële beleid en de basisoriëntatie van het economisch beleid van de federale regering. De federale minister van Financiën coördineert de begrotingsramingen van de afzonderlijke ministeries in het kader van de door de bondskanselier vastgestelde politieke richtlijnen en stelt zo de jaarlijkse federale begroting op.
De federale minister van Financiën heeft het recht om bezwaar te maken tegen alle financiële beleidsbeslissingen van de regering. Het federale ministerie van Financiën bundelt de financiële zorgen van de overheid in een duurzaam financieel beleid.
Federaal minister van Financiën sinds 1949
naam | feest | Begin van de termijn | Einde termijn |
Wolfgang Schäuble | CDU | 28-10-2009 | op kantoor |
Peer Steinbrück | SPD | 22-11-2005 | 28-10-2009 |
Hans Eichel | SPD | 04/12/1999 | 22-11-2005 |
Oskar Lafontaine | SPD | 27-10-1998 | 18-03-1999 |
Theodor Waigel | CSU | 21-04-1989 | 27-10-1998 |
Gerhard Stoltenberg | CDU10/04/1982 | 21-04-1989 | |
SPD | 28-04-1982 | 10/01/1982 | |
SPD | 16-02-1978 | 28-04-1982 | |
SPD | 16-05-1974 | 15-02-1978 | |
SPD | 07/07/1972 | 15-05-1974 | |
13-05-1971 | 07/07/1972 | Alexander Moller | |
22-10-1969 | 13-05-1971 | Franz Josef Strauss | |
12/01/1966 | 21-10-1969 | Kurt Schmuecker | |
11/08/1966 | 30-11-1966 | Rolf Dahlgrün | |
14-12-1962 | 28-10-1966 | Heinz Starke | |
14-11-1961 | 19-11-1962 | Franz Etzel | |
29-11-1957 | 14-11-1961 | Fritz Schäffer | |
20-09-1949 | 29-10-1957 |
feest | Begin van de termijn | Einde termijn | Werner Skowron |
16-08-1990 | 10/02/1990 | Walter Romberg | |
04/12/1990 | 16-08-1990 | Uta Nikkel | |
18-11-1989 | 04/12/1990 | Ernst Hoefner | |
26/06-1981 | 11/07/1989 | Werner Schmieder | SED|
26/06-1981 | Siegfried Böhm | SED | |
05/05/1980 | Willy Hull | SED | |
12/12/1966 | Hans Loch | LDPD | |
26-11-1955 | Rijksminister van Financiën van het Duitse Rijk, 1919-1945 |
naam
feest | Begin van de termijn | Einde termijn | John Ludwig, Graaf Schwerin von Krosigk |
30/01/1933 | 23-05-1945 Herman Dietrich | DDP | |
06/01/1932 | Heinrich Bruning | centrum | |
26/06-1930 | Paul Moldenhauer | DVP23-12-1929 | |
Rudolf Hilferding | SPD | 29/06/1928 | |
Heinrich Koehler | centrum | 29/01/1927 | |
Peter Reinhold | DDP | 01/20/1926 | |
Hans Luther | niet-partij | 26-10-1925 | |
Otto von Schlieben | DNVP | 01/19/1925 | |
Hans Luther | niet-partij | 06.10.1923 | |
Rudolf Hilferding | SPD | 13-08-1923 | |
Andrew Hermes | centrum | 26-10-1921 | |
Joseph Wir | centrum | 27-03-1920 | |
Matthias Erzberger | centrum | 21-06-1919 | |
Bernhard Dernburg | DDP19-04-1919 | 20-06-1919 | |
Eugene Schiffer | DDP | 13-02-1919 | 19-04-1919 |